WEBSTER JEREMY MARRIOTT
Informe ejecutivo de WEBSTER JEREMY MARRIOTT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE WEBSTER JEREMY MARRIOTT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPP2020 PROPERTY PORTFOLIOS SL | Socio Unico | 20/07/2020 | |
SPP2020 PROPERTY PORTFOLIOS SL | Administrador Unico | 20/07/2020 | |
SPACE MARBELLA SL | Socio Unico | 28/11/2017 | |
SPACE MARBELLA SL | Administrador Unico | 28/11/2017 | |
SPACE MARKETING SL | Socio Unico | 25/04/2016 | |
SPACE REAL ESTATE SL | Socio Unico | 04/03/2016 | |
SPACE REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 04/03/2016 | |
SPACE MARKETING SL | Administrador Unico | 16/02/2015 | |
INTRINSIC PROPERTY SL | Administrador Mancomunado | 21/06/2012 | |
VESTA PROPERTY INTERNATIONAL SL | Socio Unico | 30/05/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE WEBSTER JEREMY MARRIOTT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WEBSTER JEREMY MARRIOTT
Empresa: SPP2020 PROPERTY PORTFOLIOS SL
Administrador Unico
- Webster Jeremy Marriott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5954, L 4861, F 50, S 8, H MA156422, I/A 1 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-29
Empresa: SPP2020 PROPERTY PORTFOLIOS SL
Socio Único
- Webster Jeremy Marriott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5954, L 4861, F 50, S 8, H MA156422, I/A 1 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-29
Empresa: SPACE MARBELLA SL
Administrador Unico
- Webster Jeremy Marriott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5048, L 3955, F 214, S 8, H MA114967, I/A 2 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-29
Empresa: SPACE MARBELLA SL
Nuevo Socio Único
- Webster Jeremy Marriott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5048, L 3955, F 214, S 8, H MA114967, I/A 2 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-29
Empresa: SPACE MARKETING SL
Socio Único
- Webster Jeremy Marriott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5370, L 4277, F 135, S 8, H MA126881, I/A 2 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-29
Empresa: SPACE REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Webster Jeremy Marriott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 183, S 8, H MA132822, I/A 1 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-29
Empresa: SPACE REAL ESTATE SL
Socio Único
- Webster Jeremy Marriott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 183, S 8, H MA132822, I/A 1 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-29
Empresa: SPACE MARKETING SL
Administrador Unico
- Webster Jeremy Marriott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5370, L 4277, F 135, S 8, H MA126881, I/A 1 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-29
Empresa: INTRINSIC PROPERTY SL
Administrador Mancomunado
- Sorensen Morten Remo
- Webster Jeremy Marriott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5024, L 3931, F 171, S 8, H MA114126, I/A 1 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-29
Empresa: VESTA PROPERTY INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- Webster Jeremy Marriott
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018, L 3925, F 23, S 8, H MA113880, I/A 1 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-29
VER MAS ACTOS
Información de WEBSTER JEREMY MARRIOTT
Mostramos los datos de WEBSTER JEREMY MARRIOTT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WEBSTER JEREMY MARRIOTT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos