WEBB PAUL TERENCE
Informe ejecutivo de WEBB PAUL TERENCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE WEBB PAUL TERENCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCEAN SEA VIEW SL | Administrador Solidario | 01/03/2016 | |
PHOENIX MARINE & LEISURE SL | Administrador Solidario | 08/07/2015 | |
MARINE & LEISURE SPAIN SL | Socio Unico | 28/12/2010 | |
MARINE & LEISURE SPAIN SL | Administrador Unico | 28/12/2010 |
VINCULACIONES DE WEBB PAUL TERENCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WEBB PAUL TERENCE
Empresa: OCEAN SEA VIEW SL
Administrador Solidario
- Webb Anthony Paul
- Webb Paul Terence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489, L 4396, F 5, S 8, H MA132720, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-29
Empresa: PHOENIX MARINE & LEISURE SL
Administrador Solidario
- Webb Anthony Paul
- Webb Paul Terence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5419, L 4326, F 63, S 8, H MA129208, I/A 1 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-29
Empresa: MARINE & LEISURE SPAIN SL
Administrador Unico
- Webb Paul Terence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4830, L 3738, F 147, S 8, H MA107504, I/A 1 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Empresa: MARINE & LEISURE SPAIN SL
Socio Único
- Webb Paul Terence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4830, L 3738, F 147, S 8, H MA107504, I/A 1 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Información de WEBB PAUL TERENCE
Mostramos los datos de WEBB PAUL TERENCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WEBB PAUL TERENCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos