WARTEL ALAIN JEAN GEORGES
Informe ejecutivo de WARTEL ALAIN JEAN GEORGES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE WARTEL ALAIN JEAN GEORGES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSDEV DIVISION ESPAÑA SL | Consejero | 09/04/2013 | |
AUTOBUSES URBANOS DE BILBAO SA | Consejero | 18/09/2009 | 13/06/2012 |
TRANSDEV DIVISION ESPAÑA SL | Consejero | 18/11/2011 | 29/02/2012 |
VINCULACIONES DE WARTEL ALAIN JEAN GEORGES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WARTEL ALAIN JEAN GEORGES
Empresa: VEOLIA TRANSPORTE ESPAÑA SL
Consejero
- Wartel Alain Jean Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29861 , F 98, S 8, H M 537290, I/A 10 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
Empresa: VEOLIA TRANSPORTE BILBAO SA
Consejero
- Miroslav Kinkor Guy
- Rodriguez Rangel Gustavo Enrique
- Soulas Jean-louis
- Sturzenegger Jean
- Wartel Alain Jean Georges
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4930 , F 224, S 8, H BI 52179, I/A 12 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-48
Empresa: LA MONTAÑESA VEOLIA TRANSPORTE SL
Consejero
- Wartel Alain Jean Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542 , F 211, S 8, H NA 11444, I/A 86 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-31
Empresa: VEOLIA TRANSPORTE BILBAO SA
Consejero
- Wartel Alain Jean Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4930 , F 221, S 8, H BI 52179, I/A 7 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-48
Información de WARTEL ALAIN JEAN GEORGES
Mostramos los datos de WARTEL ALAIN JEAN GEORGES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WARTEL ALAIN JEAN GEORGES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos