WARREN REGISTER PENELOPE
Informe ejecutivo de WARREN REGISTER PENELOPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WARREN REGISTER PENELOPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEDEX LOGISTICS SPAIN TRANSPORTATION AND TRADE SL | Apoderado Solidario | 09/08/2010 | 13/03/2019 |
FEDEX LOGISTICS SPAIN TRANSPORTATION AND TRADE SL | Consejero | 26/07/2010 | 14/03/2017 |
VINCULACIONES DE WARREN REGISTER PENELOPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WARREN REGISTER PENELOPE
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Warren Register Penelope
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32710 , F 141, S 8, H M 504241, I/A 26 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Consejero
- Warren Register Penelope
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32710 , F 139, S 8, H M 504241, I/A 21 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-28
Apoderado Solidario
- Gallego Rodriguez Manuel
- Miller Michelle-nelson
- Schardt Manfred
- Warren Register Penelope
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27980 , F 3, S 8, H M 504241, I/A 2 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-28
Consejero
- Miller Michelle-nelson
- Schardt Manfred
- Warren Register Penelope
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27980 , F 1, S 8, H M 504241, I/A 1 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-28
Información de WARREN REGISTER PENELOPE
Mostramos los datos de WARREN REGISTER PENELOPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WARREN REGISTER PENELOPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos