WARD PARKER RIVENBURG
Informe ejecutivo de WARD PARKER RIVENBURG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE WARD PARKER RIVENBURG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITT MEDTANK LOGISTICS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/05/2020 | |
ITT MEDTANK LOGISTICS SL | Apoderado Mancomunado | 06/02/2014 |
VINCULACIONES DE WARD PARKER RIVENBURG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WARD PARKER RIVENBURG
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jennifer Leigh Gwyn
- Ward Parker Rivenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 37, S 8, H B 392092, I/A 20 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado Mancomunado
- Ward Parker Rivenburg
- William Matthew Caldwell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 33, S 8, H B 392092, I/A 12 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado
- Giovanny Ramirez Valencia
- Ward Parker Rivenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 33, S 8, H B 392092, I/A 12 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado
- Armengol Duran Jordi
- Pamies Esteve Bibiana
- Remon Rodriguez Pedro Antonio
- Ward Parker Rivenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 31, S 8, H B 392092, I/A 9 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado
- Giovanny Ramirez Valencia
- Ward Parker Rivenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41652 , F 156, S 8, H B 392092, I/A 8 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado
- Remon Rodriguez Pedro Antonio
- Ward Parker Rivenburg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41652 , F 151, S 8, H B 392092, I/A 2 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-08
Información de WARD PARKER RIVENBURG
Mostramos los datos de WARD PARKER RIVENBURG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WARD PARKER RIVENBURG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos