WANG YONGKAI
Informe ejecutivo de WANG YONGKAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE WANG YONGKAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE ONE FOOD MALAGA SL | Administrador Solidario | 16/05/2023 | |
XIAOLONGKAN MALAGA SL | Administrador Unico | 06/03/2023 | |
READLE INTERNATIONAL TRADING SL | Administrador Solidario | 18/10/2016 | |
BAZAR CAPELLANIA SL | Administrador Unico | 05/06/2014 |
VINCULACIONES DE WANG YONGKAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WANG YONGKAI
Empresa: THE ONE FOOD MALAGA SL
Administrador Solidario
- Chen Kaiwen
- Wang Yongkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850, L 4757, F 148, S 8, H MA151388, I/A 2 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-29
Empresa: XIAOLONGKAN MALAGA SL
Administrador Unico
- Wang Yongkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6297, L 5205, F 54, S 8, H MA172586, I/A 1 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-29
Empresa: ASIAN FINE TASTE SL
Administrador Unico
- Wang Yongkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5831, L 4738, F 19, S 8, H MA150342, I/A 2 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-29
Empresa: ASIAN FINE TASTE SL
Administrador Unico
- Wang Yongkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5831, L 4738, F 18, S 8, H MA150342, I/A 1 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-29
Liquidador Solidario
- Wang Yongkai
- Wang Zilu
- Zhao Dichuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10234, L 7516, F 140, S 8, H V 174592, I/A 2 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-46
Liquidador Solidario
- Wang Yongkai
- Wang Zilu
- Zhao Dichuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10234, L 7516, F 140, S 8, H V 174592, I/A 2 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-46
Administrador Solidario
- Wang Yongkai
- Wang Zilu
- Zhao Dichuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10234, L 7516, F 140, S 8, H V 174592, I/A 2 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-46
Administrador Solidario
- Cheng Zhen
- Wang Yongkai
- Zhao Dichuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10234, L 7516, F 137, S 8, H V 174592, I/A 1 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-46
Empresa: READLE INTERNATIONAL TRADING SL
Administrador Solidario
- Chi Caiping
- Wang Yongkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10186, L 7468, F 63, S 8, H V 172919, I/A 1 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-46
Empresa: BAZAR CAPELLANIA SL
Administrador Unico
- Wang Yongkai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5281, L 4188, F 23, S 8, H MA123329, I/A 1 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-29
Información de WANG YONGKAI
Mostramos los datos de WANG YONGKAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WANG YONGKAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos