WANG LINA
Informe ejecutivo de WANG LINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE WANG LINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WANG LINA
Empresa: DEVOHEALTH CONSULTING SL
Apoderado
- Wang Lina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 763194, I/A 5 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: PREMIUM GESTION CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Wang Lina
- Ying Qiaoya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43805 , F 211, S 8, H M 773066, I/A 2 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: DEVOHEALTH CONSULTING SL
Administrador Unico
- Wang Lina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43190 , F 34, S 8, H M 763194, I/A 2 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Empresa: PREMIUM GESTION CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Wang Lina
- Ying Qiaoya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43805 , F 211, S 8, H M 773066, I/A 1 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
Empresa: DEVOHEALTH CONSULTING SL
Administrador Unico
- Wang Lina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43190 , F 34, S 8, H M 763194, I/A 1 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Empresa: SULIZHAN SL
Administrador Solidario
- Wang Lina
- Wang Zhan Baohong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5656, L 4563, F 112, S 8, H MA141466, I/A 2 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-29
Empresa: VERBANO INVESTMENTS SL
Apoderado
- Wang Lina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39191 , F 156, S 8, H M 696217, I/A 2 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
Empresa: SULIZHAN SL
Administrador Solidario
- Wang Lina
- Wang Zhan Baohong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5656, L 4563, F 111, S 8, H MA141466, I/A 1 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-29
Información de WANG LINA
Mostramos los datos de WANG LINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WANG LINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos