WALTER FABIAN CARMONA
Informe ejecutivo de WALTER FABIAN CARMONA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WALTER FABIAN CARMONA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CELULARGRUP 2020 SL | Administrador Unico | 27/01/2020 | |
CELULAR TEAM 2020 SL | Administrador Unico | 19/02/2016 | |
CELULARTEL SL | Administrador Unico | 07/04/2010 |
VINCULACIONES DE WALTER FABIAN CARMONA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WALTER FABIAN CARMONA
Empresa: CELULARGRUP 2020 SL
Administrador Unico
- Walter Fabian Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47217 , F 173, S 8, H B 545053, I/A 1 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Empresa: CELULAR TEAM 2020 SL
Administrador Unico
- Walter Fabian Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45225 , F 72, S 8, H B 480938, I/A 1 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Empresa: CARCAMILLA SL
Apoderado
- Ariel Leonardo Ragno
- Walter Fabian Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41180 , F 185, S 8, H B 381800, I/A 6 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-08
Empresa: CARCAMILLA SL
Apoderado
- Ariel Leonardo Ragno
- Walter Fabian Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41180 , F 184, S 8, H B 381800, I/A 3 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-08
Empresa: CELULARTEL SL
Administrador Unico
- Walter Fabian Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41812 , F 93, S 8, H B 397864, I/A 1 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Información de WALTER FABIAN CARMONA
Mostramos los datos de WALTER FABIAN CARMONA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WALTER FABIAN CARMONA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos