WALTER BRAUNSCHNEIDER
Informe ejecutivo de WALTER BRAUNSCHNEIDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WALTER BRAUNSCHNEIDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEDIA ESPAÑA SL | Consejero | 29/12/2010 | 23/03/2015 |
GEDIA ESPAÑA SL | Apoderado | 23/02/2010 |
VINCULACIONES DE WALTER BRAUNSCHNEIDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WALTER BRAUNSCHNEIDER
Empresa: GEDIA ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jurgen Hillesheim
- Markus Schaumburg
- Walter Braunschneider
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42642 , F 113, S 8, H B 168456, I/A 30 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-08
Empresa: GEDIA ESPAÑA SL
Consejero
- Walter Braunschneider
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 80, S 8, H B 168456, I/A 21 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-08
Empresa: GEDIA ESPAÑA SL
Apoderado
- Markus Schaumburg
- Walter Braunschneider
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 80, S 8, H B 168456, I/A 19 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-08
Información de WALTER BRAUNSCHNEIDER
Mostramos los datos de WALTER BRAUNSCHNEIDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WALTER BRAUNSCHNEIDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos