WALKER NICHOLAS GRANVILLE
Informe ejecutivo de WALKER NICHOLAS GRANVILLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE WALKER NICHOLAS GRANVILLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIOS FINANCIEROS SA | Consejero | 09/03/2021 | |
SOCIOS FINANCIEROS SA | Apoderado Mancomunado | 09/02/2018 | |
INVERSIONES SOCIOS 95 SL | Administrador Mancomunado | 10/11/2016 | |
ANTENA INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 10/11/2016 | |
TENENCIAS SOCIOS 95 SL | Administrador Mancomunado | 10/11/2016 | |
ARROBLE SL | Administrador Mancomunado | 08/11/2016 |
VINCULACIONES DE WALKER NICHOLAS GRANVILLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WALKER NICHOLAS GRANVILLE
Empresa: SOCIOS FINANCIEROS SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Falgas Marin Jose Enrique
- Martin De Los Santos De Las Heras Jose Antonio
- Parson Mark Edwar
- Satrustegui Silvela Laura
- Walker Nicholas Granville
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13321 , F 128, S 8, H M 38536, I/A 45 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: SOCIOS FINANCIEROS SA
Administrador Mancomunado
- Millan De La Torre Teodoro
- Walker Nicholas Granville
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13321 , F 128, S 8, H M 38536, I/A 45 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL
Consejero
- Walker Nicholas Granville
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 61, S 8, H M 369176, I/A 30 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: SOCIOS FINANCIEROS SA
Apoderado Mancomunado
- Martin De Los Santos De Las Heras Jose Antonio
- Millan De La Torre Teodoro
- Parson Mark Edwar
- Walker Nicholas Granville
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13321 , F 128, S 8, H M 38536, I/A 44 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Empresa: SUMMA INSURANCE BROKERAGE SL
Consejero
- Walker Nicholas Granville
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 58, S 8, H M 369176, I/A 24 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Empresa: TENENCIAS SOCIOS 95 SL
Administrador Mancomunado
- Millan De La Torre Teodoro
- Walker Nicholas Granville
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10516 , F 141, S 8, H M 166921, I/A 12 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Empresa: ANTENA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Millan De La Torre Teodoro
- Walker Nicholas Granville
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10820 , F 140, S 8, H M 170945, I/A 7 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Empresa: INVERSIONES SOCIOS 95 SL
Administrador Mancomunado
- Millan De La Torre Teodoro
- Walker Nicholas Granville
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10858 , F 63, S 8, H M 171448, I/A 7 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Empresa: ARROBLE SL
Administrador Mancomunado
- Millan De La Torre Teodoro
- Walker Nicholas Granville
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13196 , F 156, S 8, H M 42486, I/A 17 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Empresa: ARROBLE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Millan De La Torre Teodoro
- Salaverri Aguilar Juan- Bosco
- Walker Nicholas Granville
Consejero
- Millan De La Torre Teodoro
- Salaverri Aguilar Juan- Bosco
- Walker Nicholas Granville
Presidente
Secretario
- Walker Nicholas Granville
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13196 , F 156, S 8, H M 42486, I/A 17 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
VER MAS ACTOS
Información de WALKER NICHOLAS GRANVILLE
Mostramos los datos de WALKER NICHOLAS GRANVILLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WALKER NICHOLAS GRANVILLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos