VOSKRESENSKIY MIKHAIL
Informe ejecutivo de VOSKRESENSKIY MIKHAIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VOSKRESENSKIY MIKHAIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLINA HOME RESORT SL | Administrador Unico | 25/04/2014 | |
COLINA HOME RESORT SL | Apoderado | 18/09/2012 |
VINCULACIONES DE VOSKRESENSKIY MIKHAIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VOSKRESENSKIY MIKHAIL
Empresa: COLINA INVEST SL
Apoderado
- Voskresenskiy Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 80, S 8, H A 106600, I/A 12 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-03
Empresa: GALINA INVEST SL
Apoderado
- Voskresenskiy Mikhail
- Voskresenskiy Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 16, S 8, H A 108004, I/A 9 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-03
Empresa: COLINA HOME RESORT SL
Administrador Unico
- Voskresenskiy Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3538 , F 168, S 8, H A 126216, I/A 3 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-03
Empresa: COLINA HOME RESORT SL
Apoderado
- Voskresenskiy Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3538 , F 168, S 8, H A 126216, I/A 2 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-03
Empresa: COLINA INVEST SL
Apoderado
- Voskresenskiy Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 157, S 8, H A 106600, I/A 7 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-03
Empresa: GALINA INVEST SL
Apoderado
- Voskresenskiy Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 15, S 8, H A 108004, I/A 5 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-03
Empresa: COLINA INVEST SL
Apoderado
- Voskresenskiy Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 156, S 8, H A 106600, I/A 5 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-03
Empresa: GALINA INVEST SL
Apoderado
- Voskresenskiy Mikhail
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3212 , F 14, S 8, H A 108004, I/A 3 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-03
Información de VOSKRESENSKIY MIKHAIL
Mostramos los datos de VOSKRESENSKIY MIKHAIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VOSKRESENSKIY MIKHAIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos