VORNEWEG LUTZ
Informe ejecutivo de VORNEWEG LUTZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VORNEWEG LUTZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMADEUS IT GROUP SA | Apoderado | 29/09/2016 | 30/01/2018 |
AMADEUS IT GROUP SA | Apoderado | 29/05/2012 | 02/08/2016 |
VINCULACIONES DE VORNEWEG LUTZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VORNEWEG LUTZ
Empresa: AMADEUS IT GROUP SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33708 , F 44, S 8, H M 371900, I/A 119 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Empresa: AMADEUS IT GROUP SA
Apoderado
- Avila Garcia Elena
- Cabaud Alexandre
- Clement Pascal Henri
- Coyle Arlene
- De Alzua Manuel Laurent Claude
- De Villiers Knos Paulus Retief
- Doctor David Mohamed
- Drexler Thomas Werner
- Euler Petra
- Giaferri Claude
- Gibergues Sebastien
- Graham Waters Peter
- Hunt Benjamin Anthony
- Jarrell Jonh Curtis
- Jimenez Carrasquilla Santiago
- Lepe Muñoz Miguel
- Marcandelli Francesco Paolo Giuseppe
- Medaware Antoine
- Pereiro De Lamo Celia
- Pozo Hernandez Alberto
- Valmorbida Decius
- Vorneweg Lutz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33708 , F 28, S 8, H M 371900, I/A 102 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-28
Empresa: AMADEUS IT GROUP SA
Apoderado
- Euler Petra Evy
- Vorneweg Lutz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28812 , F 223, S 8, H M 383503, I/A 65 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-28
Información de VORNEWEG LUTZ
Mostramos los datos de VORNEWEG LUTZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VORNEWEG LUTZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos