VONKA MARTIN
Informe ejecutivo de VONKA MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VONKA MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUX NATURAL SALON SL | Administrador Solidario | 07/09/2021 | |
CHIQUI CHIC SL | Apoderado | 14/06/2021 | |
AMARCA COSMETICA SL | Administrador Solidario | 31/03/2021 | |
WORLD ENTERPRISE GEST SL | Administrador Solidario | 04/09/2019 | |
DISTRIBUCIONES EURO COS SL | Administrador Solidario | 10/01/2018 | |
EUROPEAN COSMETIC FORCE SL | Administrador Solidario | 22/12/2017 | |
EUROPEAN LONGWELL CORPORATION SL | Socio Unico | 27/02/2015 | |
EUROPEAN LONGWELL CORPORATION SL | Administrador Unico | 27/02/2015 | |
AMARCA COSMETICA SL | Socio Unico | 03/07/2013 |
VINCULACIONES DE VONKA MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VONKA MARTIN
Empresa: LUX NATURAL SALON SL
Administrador Solidario
- Reyes Rodriguez Maria De Los Angeles
- Vonka Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 163, S 8, H TF 66695, I/A 1 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-38
Empresa: CHIQUI CHIC SL
Apoderado
- Vonka Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 110, S 8, H TF 31488, I/A 7 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-38
Empresa: AMARCA COSMETICA SL
Administrador Solidario
- Reyes Rodriguez Maria De Los Angeles
- Vonka Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 185, S 8, H TF 52164, I/A 3 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Empresa: AMARCA COSMETICA SL
Administrador Unico
- Vonka Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 185, S 8, H TF 52164, I/A 3 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Empresa: WORLD ENTERPRISE GEST SL
Administrador Solidario
- Reyes Rodriguez Maria De Los Angeles
- Vonka Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3640 , F 207, S 8, H TF 63208, I/A 1 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-38
Empresa: DUNCAN RETAIL SL
Administrador Unico
- Vonka Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 49, S 8, H TF 57749, I/A 3 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Empresa: DISTRIBUCIONES EURO COS SL
Administrador Solidario
- Reyes Rodriguez Maria De Los Angeles
- Vonka Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 71, S 8, H TF 31583, I/A 4 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Empresa: DISTRIBUCIONES EURO COS SL
Administrador Unico
- Vonka Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2469 , F 71, S 8, H TF 31583, I/A 4 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Empresa: EUROPEAN COSMETIC FORCE SL
Administrador Solidario
- Reyes Rodriguez Maria De Los Angeles
- Vonka Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 70, S 8, H TF 60195, I/A 1 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-38
Empresa: DUNCAN RETAIL SL
Administrador Unico
- Vonka Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 48, S 8, H TF 57749, I/A 1 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-38
VER MAS ACTOS
Información de VONKA MARTIN
Mostramos los datos de VONKA MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VONKA MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos