VON SCHILLER CALLE OLIVER GARHARD
Informe ejecutivo de VON SCHILLER CALLE OLIVER GARHARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VON SCHILLER CALLE OLIVER GARHARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECIJA ADVISORY VALENCIA SL | Secretario | 16/08/2023 | |
ECIJA ADVISORY VALENCIA SL | Consejero | 16/08/2023 |
VINCULACIONES DE VON SCHILLER CALLE OLIVER GARHARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VON SCHILLER CALLE OLIVER GARHARD
Empresa: WASOMAMFU SL
Administrador Unico
- Von Schiller Calle Oliver Garhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11433, L 8711, F 164, S 8, H V 212971, I/A 2 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-46
Empresa: ECIJA ADVISORY VALENCIA SL
Consejero
- Enriquez Barbe Juan Jose
- Faus Camarena Carles
- Lorente Muñoz Juan Jose
- Martinez Bernal Miguel Angel
- Vidal Lopez Jose Carlos
- Von Schiller Calle Oliver Garhard
- Wucherpfenning Carcamo Ignacio
Presidente
Secretario
- Von Schiller Calle Oliver Garhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11428, L 8706, F 182, S 8, H V 212834, I/A 1 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-46
Empresa: LEDBETTER SL
Administrador Unico
- Von Schiller Calle Oliver Garhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11385, L 8663, F 207, S 8, H V 211395, I/A 2 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-46
Empresa: ARAWAC CONSULTING SL
Administrador Unico
- Von Schiller Calle Oliver Garhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11312, L 8590, F 202, S 8, H V 208997, I/A 2 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-46
Información de VON SCHILLER CALLE OLIVER GARHARD
Mostramos los datos de VON SCHILLER CALLE OLIVER GARHARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VON SCHILLER CALLE OLIVER GARHARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos