VOM HOFE KIRSTIN KALAU
Informe ejecutivo de VOM HOFE KIRSTIN KALAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VOM HOFE KIRSTIN KALAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUNHEMS SPAIN SA | Apoderado Solidario | 21/07/2014 | 25/05/2016 |
NUNHEMS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 21/07/2014 | 25/05/2016 |
NUNHEMS SPAIN SA | Apoderado | 21/07/2014 | 25/05/2016 |
BAYER CROPSCIENCE SL | Apoderado | 15/02/2016 | |
BERLIMED SA | Apoderado | 05/01/2016 |
VINCULACIONES DE VOM HOFE KIRSTIN KALAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VOM HOFE KIRSTIN KALAU
Empresa: NUNHEMS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Leon Carreras Francesc
- Vom Hofe Kirstin Kalau
Apoderado Solidario
- Leon Carreras Francesc
- Vom Hofe Kirstin Kalau
Apoderado
- Vom Hofe Kirstin Kalau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558, L 871, F 59, S 8, H V 7364, I/A 60 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-46
Empresa: BAYER CROPSCIENCE SL
Apoderado
- Vom Hofe Kirstin Kalau
- Vom Hofe Kirstin Kalau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 176, S 8, H V 90274, I/A 71 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-46
Empresa: BERLIMED SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Kalau Vom Hofe Kirstin
- Vom Hofe Kirstin Kalau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30851 , F 210, S 8, H M 158384, I/A 64 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Empresa: NUNHEMS SPAIN SA
Apoderado
- Vom Hofe Kirstin Kalau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558, L 871, F 54, S 8, H V 7364, I/A 51 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-46
Empresa: NUNHEMS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Cosculluela Giral Benjamin
- Vom Hofe Kirstin Kalau
- Zea Cabrera Luz Maria
Apoderado Solidario
- Cosculluela Giral Benjamin
- Vom Hofe Kirstin Kalau
- Zea Cabrera Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558, L 871, F 53, S 8, H V 7364, I/A 50 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-46
Información de VOM HOFE KIRSTIN KALAU
Mostramos los datos de VOM HOFE KIRSTIN KALAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VOM HOFE KIRSTIN KALAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos