VOLTES BUXO DULCE JOAQUIN
Informe ejecutivo de VOLTES BUXO DULCE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE VOLTES BUXO DULCE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLEXNGATE NAVARRA SL | Apoderado | 10/02/2021 | |
FLEXNGATE NAVARRA SL | Apoderado | 12/09/2013 | 10/02/2021 |
FLEXNGATE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2013 | 26/01/2021 |
FLEXNGATE ESPAÑA SL | Apoderado | 26/01/2021 | |
FLEXNGATE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 26/01/2021 | |
FLEXNGATE ARAGON SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2013 | 12/01/2021 |
FLEXNGATE ARAGON SL | Apoderado Mancomunado | 12/01/2021 | |
FLEXNGATE ARAGON SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2021 | |
FLEXNGATE PLASTICOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2013 | 31/12/2020 |
FLEXNGATE PLASTICOS SL | Apoderado | 31/12/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VOLTES BUXO DULCE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VOLTES BUXO DULCE JOAQUIN
Empresa: FLEXNGATE NAVARRA SL
Apoderado
- Agote Eguizabal Ruben
- Arla Capdevila Maria
- Blasco Goicoechea Jose Angel
- Blum Joachim
- Del Arco Casanovas Luis
- Fajardo Gimenez Jose
- Ferrer Tubau Jordi
- Ferrer Tubau Jordi
- Galvez Rodrigo Naiara
- Garde Cano Jose Julian
- Garde Cano Jose Julian
- Hawkins Ray
- Martinez Cañas Estrella
- Mollar Rodriguez Laia
- Nicolas Domingo Joaquin
- Piquer Martin Portugues Jose Manuel
- Raga Pujol Rafael
- Ramos Beltramone Fabian Bernardo
- Ramos Beltramone Fabian Bernardo
- Remirez Basterra Jesus Angel
- Vazquez Espin Alba
- Vivas Sanz Lara
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 206, S 8, H NA 4987, I/A 59 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-31
Empresa: FLEXNGATE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Fajardo Gimenez Jose
- Joachim Blum
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferrer Tubau Jordi
- Ramos Beltramone Fabian Bernardo
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47588 , F 101, S 8, H B 64442, I/A 66 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Empresa: FLEXNGATE ARAGON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acebal Martin Arturo
- Agote Eguizabal Ruben
- Aria Capdevila Maria
- Del Arco Casanovas Luis
- Ferrer Tubau Jordi
- Ferrer Tubau Jordi
- Galvez Rodrigo Naiara
- Hawkins Ray
- Huguet Perez Milagros
- Huguet Perez Milagros
- Llamas Bernabeu Roberto
- Lopez Betrian Miguel
- Martinez Cañas Estrella
- Martinez Ondiviela Jose Ramon
- Melero Tabuenca Silvia
- Mollar Rodriguez Laia
- Nicolas Domingo Joaquin
- Raga Pujol Rafael
- Ramos Beltramone Fabian Bernardo
- Ramos Beltramone Fabian Bernardo
- Vazquez Espin Alba
- Vivas Sanz Lara
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Apoderado Mancomunado
- Adell Morales Raul
- Joachim Blum
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945 , F 108, S 8, H Z 16315, I/A 42 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-50
Empresa: FLEXNGATE PLASTICOS SL
Apoderado Mancomunado
- Joachim Blum
- Torres Muniesa Victor
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferrer Tubau Jordi
- Ramos Beltramone Fabian Bernardo
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45399 , F 203, S 8, H B 28674, I/A 40 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-08
Apoderado Mancomunado
- Joachim Blum
- Segarra Vives Tomas
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferrer Tubau Jordi
- Ramos Beltramone Fabian Bernardo
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43921 , F 83, S 8, H B 32823, I/A 40 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: TUBSA AUTOMOCION SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Adell Morales Raul
- Campo Grau Maria Angeles
- Fernandez Duch Ingrid
- Ferrer Tubau Jordi
- Garcia Morata Sonia
- Herrera Gay Joaquim
- Nicolau Camino Carlos
- Onandia Alsius Carlos
- Ramos Beltramone Fabian Bernardo
- Robert John Macfarlane
- Salvador Rovira Xavier
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38872 , F 105, S 8, H B 142227, I/A 61 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
Empresa: FLEXNGATE AUTOMOTIVE IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Joachim Blum
- Nicolas Domingo Joaquin
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferrer Tubau Jordi
- Ramos Beltramone Fabian Bernardo
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47548 , F 1, S 8, H B 157320, I/A 32 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Empresa: TUBSA AUTOMOCION SL
REPR.143 RRM
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38872 , F 104, S 8, H B 142227, I/A 59 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Empresa: FLEXNGATE AUTOMOTIVE IBERICA SL
REPR.143 RRM
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43921 , F 92, S 8, H B 157320, I/A 30 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
REPR.143 RRM
- Voltes Buxo Dulce Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43921 , F 83, S 8, H B 32823, I/A 37 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
VER MAS ACTOS
Información de VOLTES BUXO DULCE JOAQUIN
Mostramos los datos de VOLTES BUXO DULCE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VOLTES BUXO DULCE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos