VOLPARI SILVANO
Informe ejecutivo de VOLPARI SILVANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VOLPARI SILVANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UN LOCAL DIFERENTE SL | Socio Unico | 04/06/2020 | |
UN LOCAL DIFERENTE SL | Administrador Unico | 04/03/2020 | |
SILVOL CONSULTING SL | Socio Unico | 13/01/2016 | |
SILVOL CONSULTING SL | Administrador Unico | 13/01/2016 |
VINCULACIONES DE VOLPARI SILVANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VOLPARI SILVANO
Empresa: UN LOCAL DIFERENTE SL
Socio Único
- Volpari Silvano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1307, F 132, S 8, H CS 40561, I/A 3 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-12
Empresa: UN LOCAL DIFERENTE SL
Administrador Unico
- Volpari Silvano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1307, F 132, S 8, H CS 40561, I/A 4 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-12
Empresa: UN LOCAL DIFERENTE SL
Administrador Solidario
- Carichino Eleonora Gabriela
- Volpari Silvano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1307, F 132, S 8, H CS 40561, I/A 2 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-12
Empresa: UN LOCAL DIFERENTE SL
Administrador Solidario
- Carichino Eleonora Gabriela
- Volpari Silvano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1307, F 130, S 8, H CS 40561, I/A 1 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-8-12
Empresa: SILVOL CONSULTING SL
Administrador Unico
- Volpari Silvano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692, L 1253, F 157, S 8, H CS 38331, I/A 1 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-12
Empresa: SILVOL CONSULTING SL
Socio Único
- Volpari Silvano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692, L 1253, F 157, S 8, H CS 38331, I/A 1 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-12
Información de VOLPARI SILVANO
Mostramos los datos de VOLPARI SILVANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VOLPARI SILVANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos