VOICA FLORIN
Informe ejecutivo de VOICA FLORIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VOICA FLORIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICACIONES BENICASSIM 2009 SL | Administrador Unico | 24/01/2009 |
VINCULACIONES DE VOICA FLORIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VOICA FLORIN
Empresa: VALLONGA NEUMATICS SL
Administrador Solidario
- Voica Florin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630, L 1192, F 189, S 8, H CS 35816, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-12
Empresa: VALLONGA NEUMATICS SL
Administrador Solidario
- Andrei Dumitru Mirel
- Voica Florin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630, L 1192, F 188, S 8, H CS 35816, I/A 1 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-12
Empresa: BIMARA CONSTRUCCIONES EN GENERAL SL
Administrador Unico
- Voica Florin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9475, L 6757, F 33, S 8, H V 148661, I/A 3 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-46
Empresa: BIMARA CONSTRUCCIONES EN GENERAL SL
Administrador Unico
- Voica Florin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9475, L 6757, F 32, S 8, H V 148661, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-46
Empresa: EDIFICACIONES BENICASSIM 2009 SL
Administrador Unico
- Voica Florin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497, L 1059, F 183, S 8, H CS 30820, I/A 1 (24/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-12
Información de VOICA FLORIN
Mostramos los datos de VOICA FLORIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VOICA FLORIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos