VIZUETE DELGADO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de VIZUETE DELGADO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VIZUETE DELGADO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARANA DE INVERSIONES SL | Apoderado | 25/05/2015 | |
COMPANY ENZO SPAIN SL | Apoderado | 30/09/2014 |
VINCULACIONES DE VIZUETE DELGADO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIZUETE DELGADO MARIA ANGELES
Empresa: HINOBEPA SL
Consejero Delegado Solidario
- Vizuete Delgado Maria Angeles
Consejero
- Vizuete Delgado Maria Angeles
Secretario
- Vizuete Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24731 , F 63, S 8, H M 445205, I/A 4 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Empresa: COMPANY ENZO SPAIN SL
Administrador Unico
- Vizuete Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32225 , F 189, S 8, H M 580007, I/A 4 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-28
Empresa: PARANA DE INVERSIONES SL
Apoderado
- Vizuete Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32793 , F 172, S 8, H M 590269, I/A 4 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: COMPANY ENZO SPAIN SL
Administrador Unico
- Vizuete Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32225 , F 189, S 8, H M 580007, I/A 3 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Empresa: COMPANY ENZO SPAIN SL
Apoderado
- Vizuete Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32225 , F 188, S 8, H M 580007, I/A 2 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Empresa: PARKINGS HISPANICOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13795 , F 18, S 8, H M 225363, I/A 2 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
Empresa: HINOSAL INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Hinojosa De Diego Eugenio
- Hinojosa Vizuete Angel
- Hinojosa Vizuete Juan Carlos
- Hinojosa Vizuete Silvia
- Vizuete Delgado Maria Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vizuete Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28881 , F 187, S 8, H M 520055, I/A 2 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Empresa: HINOSAL INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Hinojosa De Diego Eugenio
- Hinojosa Vizuete Angel
- Hinojosa Vizuete Juan Carlos
- Hinojosa Vizuete Silvia
- Vizuete Delgado Maria Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vizuete Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28881 , F 185, S 8, H M 520055, I/A 1 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-28
Información de VIZUETE DELGADO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de VIZUETE DELGADO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIZUETE DELGADO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos