VIZUETE BENITEZ MARIO
Informe ejecutivo de VIZUETE BENITEZ MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIZUETE BENITEZ MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL SERVICE CENTER SL | Consejero Delegado | 08/01/2024 | |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL SERVICE CENTER SL | Consejero | 08/01/2024 | |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL SERVICE CENTER SL | Apoderado | 08/01/2024 | |
PHILIP MORRIS SPAIN SL | Apoderado | 07/12/2023 | |
PHILIP MORRIS SPAIN SL | Consejero | 07/12/2023 |
VINCULACIONES DE VIZUETE BENITEZ MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIZUETE BENITEZ MARIO
Apoderado
- Puentes Gomez Carmen
- Vizuete Benitez Mario
Consejero Delegado
- Vizuete Benitez Mario
Consejero
- Milovanovic Tamara
- Vizuete Benitez Mario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29646 , F 43, S 8, H M 395718, I/A 99 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: PHILIP MORRIS SPAIN SL
Apoderado
- Brendan Fick Adrian
- Diaz Varela Janet
- Figaredo Rubio Francisco Javier
- Vizuete Benitez Mario
Consejero
- Milovanovic Tamara
- Vizuete Benitez Mario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31206 , F 111, S 8, H M 144903, I/A 266 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 61 FP
Miem.Com.Ctr
- Gonzalez De Michelena Maria De Los Angeles
- Vizuete Benitez Mario
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29767 , F 42, S 8, H M 433692, I/A 7 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 61 FP
Miem.Com.Ctr
- Cobiella Carnicer Lorena
- Felices Caceres Jesus
- Vizuete Benitez Mario
- Williams Ceri Elizabeth
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24134 , F 224, S 8, H M 433692, I/A 3 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28
Empresa: PHILIP MORRIS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Coca Peña Eduardo
- Vizuete Benitez Mario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24952 , F 160, S 8, H M 144903, I/A 178 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Best Gijs
- Liou April
- Vizuete Benitez Mario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22176 , F 225, S 8, H M 395718, I/A 41 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Empresa: PHILIP MORRIS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Armero Arturo
- Coca Peña Eduardo
- Vizuete Benitez Mario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24952 , F 153, S 8, H M 144903, I/A 169 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-28
Empresa: PHILIP MORRIS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Aguilar Armero Arturo
- Coca Peña Eduardo
- Vizuete Benitez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24952 , F 153, S 8, H M 144903, I/A 169 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Best Gijs
- Vizuete Benitez Mario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22176 , F 219, S 8, H M 395718, I/A 31 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Starr Tracy
- Starr Tracy
- Urso Giuseppe
- Vizuete Benitez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22176 , F 219, S 8, H M 395718, I/A 31 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-28
Información de VIZUETE BENITEZ MARIO
Mostramos los datos de VIZUETE BENITEZ MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIZUETE BENITEZ MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos