VIZCARRA CHAMERO MARIA EVA
Informe ejecutivo de VIZCARRA CHAMERO MARIA EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VIZCARRA CHAMERO MARIA EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALATAKE PRODUCCIONES SL | Administrador Mancomunado | 24/05/2012 | 20/01/2016 |
LOOPITA PRODUCCIONES SL | Liquidador Solidario | 19/11/2015 | 19/11/2015 |
LOOPITA PRODUCCIONES SL | Administrador Solidario | 04/09/2014 | 19/11/2015 |
IRMA PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 08/09/2014 | 08/09/2014 |
VINCULACIONES DE VIZCARRA CHAMERO MARIA EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIZCARRA CHAMERO MARIA EVA
Empresa: ALATAKE PRODUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Sanchez Francisco Jose
- PRODUCCIONES TELEVISIVAS MECOMLYS SL
- PROTA AUDIOVISUAL SL
- Vizcarra Chamero Maria Eva
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9476, L 6758, F 3, S 8, H V 148692, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-46
Empresa: LOOPITA PRODUCCIONES SL
Liquidador Solidario
- Cidoncha Castellote Nuria
- Vizcarra Chamero Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9843, L 7125, F 221, S 8, H V 161232, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-46
Empresa: LOOPITA PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Cidoncha Castellote Nuria
- Vizcarra Chamero Maria Eva
Liquidador Solidario
- Cidoncha Castellote Nuria
- Vizcarra Chamero Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9843, L 7125, F 221, S 8, H V 161232, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-46
Empresa: IRMA PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Vizcarra Chamero Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8661, L 5948, F 136, S 8, H V 121163, I/A 4 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-46
Empresa: IRMA PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Vizcarra Chamero Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8661, L 5948, F 136, S 8, H V 121163, I/A 3 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-46
Empresa: LOOPITA PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Cidoncha Castellote Nuria
- Vizcarra Chamero Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9843, L 7125, F 220, S 8, H V 161232, I/A 1 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-46
Empresa: ALATAKE PRODUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Sanchez Francisco Jose
- PRODUCCIONES TELEVISIVAS MECOMLYS SL
- PROTA AUDIOVISUAL SL
- Vizcarra Chamero Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9476, L 6758, F 1, S 8, H V 148692, I/A 1 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-46
Información de VIZCARRA CHAMERO MARIA EVA
Mostramos los datos de VIZCARRA CHAMERO MARIA EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIZCARRA CHAMERO MARIA EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos