VIZCAINO MARTINEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de VIZCAINO MARTINEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE VIZCAINO MARTINEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EYM GUINOVART SA | Apoderado | 14/09/2018 | 05/03/2019 |
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA | Apoderado | 16/10/2018 | 27/02/2019 |
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA | Apoderado | 18/10/2018 | 26/02/2019 |
OHL INDUSTRIAL SL | Apoderado Solidario | 11/09/2018 | 26/02/2019 |
SA TRABAJOS Y OBRAS | Apoderado Solidario | 12/09/2018 | 25/02/2019 |
CHEMTROL PROYECTOS Y SISTEMAS SL | Apoderado | 17/10/2018 | 21/02/2019 |
OHL INDUSTRIAL MINING AND CEMENT SA | Apoderado | 19/10/2018 | 18/02/2019 |
OBRASCON HUARTE LAIN SA | Apoderado | 27/09/2018 | 14/02/2019 |
OBRASCON HUARTE LAIN SA | Apoderado | 14/02/2019 | |
OBRASCON HUARTE LAIN SA | Apoderado | 08/01/2015 | 14/02/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VIZCAINO MARTINEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIZCAINO MARTINEZ ALEJANDRO
Empresa: EYM INSTALACIONES SA
Apoderado
- Vizcaino Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23787 , F 146, S 8, H M 426893, I/A 76 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Empresa: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA
Apoderado
- Vizcaino Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28192 , F 210, S 8, H M 206154, I/A 168 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Apoderado
- Vizcaino Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37090 , F 224, S 8, H M 7293, I/A 42 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: OHL INDUSTRIAL SL
Apoderado Solidario
- Vizcaino Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34590 , F 210, S 8, H M 453375, I/A 89 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: SA TRABAJOS Y OBRAS
Apoderado Solidario
- Vizcaino Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33597 , F 140, S 8, H M 16078, I/A 594 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: CHEMTROL PROYECTOS Y SISTEMAS SL
Apoderado
- Vizcaino Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34018 , F 70, S 8, H M 318294, I/A 68 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Empresa: OHL INDUSTRIAL MINING AND CEMENT SA
Apoderado
- Vizcaino Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32356 , F 193, S 8, H M 67655, I/A 85 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Apoderado
- Conesa Garcia Alejandro
- Vizcaino Martinez Alejandro
- Vizcaino Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35421 , F 79, S 8, H M 11125, I/A 1092 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Empresa: OHL INDUSTRIAL MINING AND CEMENT SA
Apoderado
- Vizcaino Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32356 , F 191, S 8, H M 67655, I/A 79 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-28
Apoderado
- Vizcaino Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37090 , F 219, S 8, H M 7293, I/A 33 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
VER MAS ACTOS
Información de VIZCAINO MARTINEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de VIZCAINO MARTINEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIZCAINO MARTINEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos