VIVO MONCUNILL JUAN
Informe ejecutivo de VIVO MONCUNILL JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VIVO MONCUNILL JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROVI LOGISTICS SL | Liquidador Mancomunado | 09/09/2014 | 09/09/2014 |
ROVI LOGISTICS SL | Administrador Mancomunado | 09/09/2014 | |
PANOT GAUDI SL | Administrador Unico | 10/12/2010 | 08/08/2013 |
VIBRAZOS SAL | Consejero | 29/08/2011 | 29/05/2012 |
VIBRAZOS SAL | Consejero Delegado | 29/08/2011 | 29/05/2012 |
VINCULACIONES DE VIVO MONCUNILL JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVO MONCUNILL JUAN
Empresa: ROVI LOGISTICS SL
Liquidador Mancomunado
- Rodriguez Mato Miguel Angel
- Vivo Moncunill Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 50, S 8, H B 277333, I/A 2 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-08
Empresa: ROVI LOGISTICS SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Mato Miguel Angel
- Vivo Moncunill Juan
Liquidador Mancomunado
- Rodriguez Mato Miguel Angel
- Vivo Moncunill Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 50, S 8, H B 277333, I/A 2 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-08
Empresa: PANOT GAUDI SL
Administrador Unico
- Vivo Moncunill Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42241 , F 148, S 8, H B 405288, I/A 2 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-08
Empresa: VIBRAZOS SAL
Consejero Delegado
- Vivo Moncunill Juan
Consejero
- Muñoz Moreno Juan Manuel
- Ventura Prats Lluis
- Vivo Moncunill Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 120, S 8, H B 152588, I/A 14 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-08
Empresa: VIBRAZOS SAL
Consejero Delegado
- Vivo Moncunill Juan
Consejero
- Muñoz Moreno Juan Manuel
- Ventura Prats Lluis
- Vivo Moncunill Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 119, S 8, H B 152588, I/A 13 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08
Empresa: VIBRAZOS SAL
Consejero Delegado
- Vivo Moncunill Juan
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 119, S 8, H B 152588, I/A 13 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08
Empresa: PANOT GAUDI SL
Administrador Unico
- Vivo Moncunill Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42241 , F 145, S 8, H B 405288, I/A 1 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
Información de VIVO MONCUNILL JUAN
Mostramos los datos de VIVO MONCUNILL JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVO MONCUNILL JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos