VIVES MARIN JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de VIVES MARIN JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIVES MARIN JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVES MARIN SA | Administrador Solidario | 21/04/2021 | 28/04/2023 |
LAASIBERICA 07 SL | Administrador Mancomunado | 10/12/2021 | |
LAASIBERICA 07 SL | Liquidador Mancomunado | 10/12/2021 | 10/12/2021 |
VIVES MARIN SA | Administrador Solidario | 03/03/2016 | 21/04/2021 |
VIVES MARIN SA | Administrador Solidario | 28/04/2011 | 03/03/2016 |
VINCULACIONES DE VIVES MARIN JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVES MARIN JOSEP MARIA
Empresa: VIVES MARIN SA
Administrador Solidario
- Vives Marin Josep Maria
- Vives Marin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 26, S 8, H T 2474, I/A 17 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-43
Empresa: LAASIBERICA 07 SL
Liquidador Mancomunado
- Vives Marin Josep Maria
- Vives Marin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 118, S 8, H T 35212, I/A 3 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-43
Empresa: LAASIBERICA 07 SL
Administrador Mancomunado
- Vives Marin Josep Maria
- Vives Marin Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 118, S 8, H T 35212, I/A 3 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-43
Empresa: VIVES MARIN SA
Administrador Solidario
- Vives Marin Josep Maria
- Vives Marin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 26, S 8, H T 2474, I/A 16 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-43
Empresa: VIVES MARIN SA
Administrador Solidario
- Vives Marin Josep Maria
- Vives Marin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 26, S 8, H T 2474, I/A 16 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-43
Empresa: VIVES MARIN SA
Administrador Solidario
- Vives Marin Josep Maria
- Vives Marin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 25, S 8, H T 2474, I/A 15 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-43
Empresa: VIVES MARIN SA
Administrador Solidario
- Vives Marin Josep Maria
- Vives Marin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 25, S 8, H T 2474, I/A 15 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-43
Empresa: VIVES MARIN SA
Administrador Solidario
- Vives Marin Josep Maria
- Vives Marin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 25, S 8, H T 2474, I/A 14 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-43
Empresa: VIVES MARIN SA
Administrador Solidario
- Vives Marin Josep Maria
- Vives Marin Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 25, S 8, H T 2474, I/A 14 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-43
Información de VIVES MARIN JOSEP MARIA
Mostramos los datos de VIVES MARIN JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVES MARIN JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos