VIVES LOPEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de VIVES LOPEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIVES LOPEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROA INVERSIONES TECNOLOGICAS SL | Apoderado | 09/12/2019 | |
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH SL | Apoderado | 22/06/2018 | |
LIBROS TLB SL | Apoderado | 19/06/2018 | |
PROA FORMACION SL | Apoderado | 19/06/2018 | |
INVERSIONES LOVY SL | Administrador Unico | 29/10/2015 | |
INVERSIONES GREGAL SL | Administrador Unico | 08/06/2015 | |
PROA FORMACION SL | Apoderado Solidario | 05/06/2015 |
VINCULACIONES DE VIVES LOPEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVES LOPEZ ANA MARIA
Empresa: PROA INVERSIONES TECNOLOGICAS SL
Apoderado
- Vives Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9459, L 6741, F 131, S 8, H V 148145, I/A 6 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-46
Empresa: EDITORIAL TIRANT LO BLANCH SL
Apoderado
- Vives Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152, L 466, F 91, S 8, H V 6607, I/A 24 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-46
Empresa: PROA FORMACION SL
Apoderado
- Vives Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8519, L 5809, F 21, S 8, H V 116239, I/A 7 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-46
Empresa: LIBROS TLB SL
Apoderado
- Vives Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220, L 534, F 26, S 8, H V 7511, I/A 10 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-46
Empresa: INVERSIONES LOVY SL
Administrador Unico
- Vives Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 67, S 8, H A 62167, I/A 11 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-03
Empresa: ALGOROSA SL
Administrador Solidario
- Lopez Quiles Candelaria
- Vives Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 211, S 8, H A 47042, I/A 13 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-03
Empresa: INVERSIONES GREGAL SL
Administrador Unico
- Vives Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5740, L 3047, F 140, S 8, H V 53240, I/A 17 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-46
Empresa: PROA FORMACION SL
Apoderado Solidario
- Ros Company Trinidad
- Vives Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8519, L 5809, F 21, S 8, H V 116239, I/A 6 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-46
Información de VIVES LOPEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de VIVES LOPEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVES LOPEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos