VIVES ESPAÑA ARANZAZU
Informe ejecutivo de VIVES ESPAÑA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE VIVES ESPAÑA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVES ESPAÑA ARANZAZU
Empresa: AVETRANSERVICES CF1 SL
Liquidador
- Vives España Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4397 , F 13, S 8, H A 175493, I/A 2 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-03
Empresa: AVETRANSERVICES CF1 SL
Administrador Unico
- Vives España Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4397 , F 13, S 8, H A 175493, I/A 2 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-03
Empresa: AVETRANSERVICES CF1 SL
Administrador Unico
- Vives España Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4397 , F 13, S 8, H A 175493, I/A 1 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-03
Empresa: AVETRANSERVICES CF1 SL
Socio Único
- Vives España Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4397 , F 13, S 8, H A 175493, I/A 1 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-03
Empresa: LICOREA SL
Apoderado
- Vives España Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354 , F 191, S 8, H A 115940, I/A 4 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-03
Información de VIVES ESPAÑA ARANZAZU
Mostramos los datos de VIVES ESPAÑA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVES ESPAÑA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos