VIVES CRUAÑES JAVIER
Informe ejecutivo de VIVES CRUAÑES JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIVES CRUAÑES JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOURMET CELLER LA FONTANA SL | Administrador Unico | 27/10/2023 | |
JAVIVES INVERSIONES SL | Socio Unico | 01/08/2023 | |
JAVIVES INVERSIONES SL | Administrador Unico | 01/08/2023 | |
HERMANOS CRUAÑES TORRES SL | Administrador Solidario | 16/05/2019 | |
JAVIVES RESTAURACION SL | Administrador Unico | 27/06/2017 |
VINCULACIONES DE VIVES CRUAÑES JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVES CRUAÑES JAVIER
Empresa: GOURMET CELLER LA FONTANA SL
Administrador Unico
- Vives Cruañes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4617 , F 22, S 8, H A 187899, I/A 1 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-03
Empresa: JAVIVES INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Vives Cruañes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 214, S 8, H A 186854, I/A 1 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-03
Empresa: JAVIVES INVERSIONES SL
Socio Único
- Vives Cruañes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 214, S 8, H A 186854, I/A 1 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-03
Empresa: HERMANOS CRUAÑES TORRES SL
Administrador Solidario
- Cruañes Torres Jose
- Vives Cruañes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 5, S 8, H A 7973, I/A 6 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-03
Empresa: HERMANOS CRUAÑES TORRES SL
Administrador Unico
- Vives Cruañes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 5, S 8, H A 7973, I/A 6 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-03
Empresa: JAVIVES RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Vives Cruañes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047 , F 113, S 8, H A 155731, I/A 1 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-03
Empresa: JAVIVES RESTAURACION SL
Socio Único
- Vives Cruañes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047 , F 113, S 8, H A 155731, I/A 1 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-03
Empresa: HERMANOS CRUAÑES TORRES SL
Administrador Unico
- Vives Cruañes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 5, S 8, H A 7973, I/A 5 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-03
Empresa: CUPISA 2008 SL
Administrador Unico
- Vives Cruañes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 91, S 8, H A 115779, I/A 3 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-03
Empresa: CUPISA 2008 SL
Administrador Unico
- Vives Cruañes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 90, S 8, H A 115779, I/A 1 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-03
Información de VIVES CRUAÑES JAVIER
Mostramos los datos de VIVES CRUAÑES JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVES CRUAÑES JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos