VIVERO MILLOR FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de VIVERO MILLOR FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VIVERO MILLOR FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRIZO ASESORES SL | Apoderado Solidario | 22/09/2017 |
VINCULACIONES DE VIVERO MILLOR FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVERO MILLOR FRANCISCO JAVIER
Empresa: CARRIZO ASESORES SL
Apoderado Solidario
- Vivero Millor Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43978 , F 207, S 8, H B 443467, I/A 2 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-08
Empresa: CROVI SA
Apoderado
- Vivero Millor Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 57, S 8, H B 54288, I/A 24 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-08
Apoderado
- Vivero Millor Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23200 , F 183, S 8, H B 49520, I/A 6 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
Empresa: CROVI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Millor Souto Maria Del Carmen
- Vivero Millor Francisco Javier
- Vivero Prieto Julio
Presidente
Secretario
- Vivero Millor Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 57, S 8, H B 54288, I/A 23 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: L L FISHING MATERIALS SL
Administrador Solidario
- Galan Correa Myrian
- Vivero Millor Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41722 , F 51, S 8, H B 394608, I/A 2 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: CROVI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Millor Souto Maria Del Carmen
- Vivero Millor Francisco Javier
- Vivero Prieto Julio
Presidente
Secretario
- Vivero Millor Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 55, S 8, H B 54288, I/A 21 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
Empresa: L L FISHING MATERIALS SL
Administrador Solidario
- Galan Correa Myrian
- Vivero Millor Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41722 , F 47, S 8, H B 394608, I/A 1 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Información de VIVERO MILLOR FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de VIVERO MILLOR FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVERO MILLOR FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos