VIVER FABREGO FRANCESC XAVIER
Informe ejecutivo de VIVER FABREGO FRANCESC XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIVER FABREGO FRANCESC XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENQUADERNACIONS VIVER'S SL | Administrador | 15/01/2021 | |
ENQUADERNACIONS VIVER'S SL | Liquidador | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
ESCALE POU CORREDORIA D'ASSEGURANCES SL | Administrador Mancomunado | 09/12/2009 | 10/02/2012 |
ESCALE POU CORREDORIA D'ASSEGURANCES SL | Administrador Unico | 09/12/2009 |
VINCULACIONES DE VIVER FABREGO FRANCESC XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVER FABREGO FRANCESC XAVIER
Empresa: ENQUADERNACIONS VIVER'S SL
Liquidador
- Viver Fabrego Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24736 , F 70, S 8, H B 75303, I/A 6 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Empresa: ENQUADERNACIONS VIVER'S SL
Administrador
- Viver Fabrego Francesc Xavier
Liquidador
- Viver Fabrego Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24736 , F 70, S 8, H B 75303, I/A 6 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Administrador Mancomunado
- Pou Creus Lidia
- Viver Fabrego Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38634 , F 102, S 8, H B 329658, I/A 4 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-08
Administrador Mancomunado
- Pou Creus Lidia
- Viver Fabrego Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38634 , F 102, S 8, H B 329658, I/A 3 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-08
Administrador Unico
- Viver Fabrego Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38634 , F 102, S 8, H B 329658, I/A 3 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-08
Información de VIVER FABREGO FRANCESC XAVIER
Mostramos los datos de VIVER FABREGO FRANCESC XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVER FABREGO FRANCESC XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos