VIVANCOS HUSILLOS SANTIAGO
Informe ejecutivo de VIVANCOS HUSILLOS SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIVANCOS HUSILLOS SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VINBAVI CORP SL | Consejero | 27/03/2023 | |
VINBAVI CORP SL | Consejero Delegado Mancomunado | 27/03/2023 | |
VINBAVI CORP SL | Presidente | 27/03/2023 | |
ARKENGINY 2020 SL | Administrador Unico | 02/07/2021 | |
NATURA I EFICIENCIA SL | Administrador Solidario | 20/03/2013 |
VINCULACIONES DE VIVANCOS HUSILLOS SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVANCOS HUSILLOS SANTIAGO
Empresa: VINBAVI CORP SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barneda Costa Juan Ignacio
- Vivancos Husillos Santiago
Consejero
- Barneda Costa Juan Ignacio
- Infante Martinez Tania
- Vivancos Husillos Eduard
- Vivancos Husillos Santiago
- Vives Folch Alex
- Vives Folch Jordi
Presidente
- Vivancos Husillos Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48711 , F 1, S 8, H B 593410, I/A 1 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Empresa: ARKENGINY 2020 SL
Administrador Unico
- Vivancos Husillos Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47896 , F 21, S 8, H B 565709, I/A 1 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-08
Empresa: NATURA I EFICIENCIA SL
Administrador Solidario
- Canadell Bruguera Joan
- Puigdellivol Giralt Jaime
- Sanchez Garcia Julian Conrado
- Vivancos Husillos Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43678 , F 46, S 8, H B 435198, I/A 1 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
Empresa: ARQUIENGINY SL
Administrador Solidario
- Carbonell Barniol Esteve
- Vivancos Husillos Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38553 , F 98, S 8, H B 326440, I/A 4 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-08
Empresa: ARQUIENGINY SL
Administrador Solidario
- Carbonell Barniol Esteve
- Vivancos Husillos Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38553 , F 98, S 8, H B 326440, I/A 3 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-08
Empresa: ARQUIENGINY SL
Administrador Mancomunado
- Carbonell Barniol Esteve
- Vivancos Husillos Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38553 , F 98, S 8, H B 326440, I/A 2 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-08
Información de VIVANCOS HUSILLOS SANTIAGO
Mostramos los datos de VIVANCOS HUSILLOS SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVANCOS HUSILLOS SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos