VIVANCOS BRONCANO SERGIO
Informe ejecutivo de VIVANCOS BRONCANO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VIVANCOS BRONCANO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALGASARAL SL | Administrador Mancomunado | 12/06/2024 | |
SUMCO SA | Administrador Unico | 17/11/2023 | |
MTD GRUP DE GESTIO SL | REPR.143 RRM | 09/09/2022 | |
TENASA SA | Apoderado Solidario | 22/01/2018 | |
BELNAVI PROMOCIONS SL | Administrador Mancomunado | 21/08/2017 | |
PORSERMAT COMERCIAL SL | Administrador Solidario | 10/07/2017 | |
EDICLANDOS SL | Administrador Unico | 13/11/2014 | |
CENTRO DE CALCULO GARRAF SL | Administrador Unico | 18/09/2012 | |
ESTRUCTURAS VILANOVA SA | Apoderado | 05/10/2010 | |
MALTEL XXI SL | Secretario | 07/08/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VIVANCOS BRONCANO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVANCOS BRONCANO SERGIO
Empresa: ALGASARAL SL
Administrador Mancomunado
- Gassol Alonso Alvaro
- Gassol Argiles Alvaro Juan
- Vivancos Broncano Gines
- Vivancos Broncano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 576019, I/A 4 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-08
Empresa: SUMCO SA
Administrador Unico
- Vivancos Broncano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36714 , F 178, S 8, H B 30281, I/A 44 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-08
Empresa: MTD GRUP DE GESTIO SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Jaume Femenias Antonia
- Vivancos Broncano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47678 , F 191, S 8, H B 208671, I/A 23 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-08
Empresa: SUMCO SA
Administrador Unico
- Vivancos Broncano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36714 , F 177, S 8, H B 30281, I/A 42 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Empresa: TENASA SA
Apoderado Solidario
- Vivancos Broncano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22157 , F 74, S 8, H B 33716, I/A 12 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-08
Empresa: BELNAVI PROMOCIONS SL
Administrador Mancomunado
- Vinyals Garcia Francesc
- Vivancos Broncano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46069 , F 144, S 8, H B 508487, I/A 1 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-08
Empresa: PORSERMAT COMERCIAL SL
Administrador Solidario
- Vivancos Broncano Gines
- Vivancos Broncano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46017 , F 97, S 8, H B 506866, I/A 1 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-08
Empresa: DARRO HABITAT SL
Liquidador Mancomunado
- Serrano Trujillo Maria Carmen
- Vivancos Broncano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30551 , F 122, S 8, H B 174013, I/A 9 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-08
Empresa: DARRO HABITAT SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Trujillo Maria Carmen
- Vivancos Broncano Sergio
Liquidador Mancomunado
- Serrano Trujillo Maria Carmen
- Vivancos Broncano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30551 , F 122, S 8, H B 174013, I/A 9 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-08
Empresa: SUMCO SA
Administrador Unico
- Vivancos Broncano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36714 , F 176, S 8, H B 30281, I/A 40 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-08
VER MAS ACTOS
Información de VIVANCOS BRONCANO SERGIO
Mostramos los datos de VIVANCOS BRONCANO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVANCOS BRONCANO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos