VIUDA MARTINEZ JESUS
Informe ejecutivo de VIUDA MARTINEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VIUDA MARTINEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACITURRI AERONAUTICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/08/2010 |
VINCULACIONES DE VIUDA MARTINEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIUDA MARTINEZ JESUS
Empresa: ACITURRI AERONAUTICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614, L 405, F 221, S 8, H BU 12351, I/A 13 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-09
Empresa: CASTILLA Y LEON AERONAUTICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614, L 405, F 176, S 8, H BU 8304, I/A 18 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-09
Empresa: MECANIZADOS GINES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586, L 377, F 128, S 8, H BU 2325, I/A 18 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-09
Empresa: INDEX SERVICIOS DE INGENIERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614, L 405, F 173, S 8, H BU 8486, I/A 9 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-09
Empresa: JAMONES BURGALESES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin Jimenez Dativo
- Viuda Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499, L 290, F 4, S 8, H BU 6486, I/A 26 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-09
Empresa: CARNES SELECTAS 2000 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Viuda Martinez Jesus
Apoderado Mancomunado
- Viuda Martinez Jesus
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 560, L 351, F 118, S 8, H BU 7010, I/A 37 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-09
Empresa: JAMONES BURGALESES SA
Consejero
- Cordero Gomez Raquel
- Viuda Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499, L 290, F 3, S 8, H BU 6486, I/A 24 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-09
Información de VIUDA MARTINEZ JESUS
Mostramos los datos de VIUDA MARTINEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIUDA MARTINEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos