VIU BLANCH CONSUELO
Informe ejecutivo de VIU BLANCH CONSUELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIU BLANCH CONSUELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTREL SEGURIDAD SA | Apoderado | 27/09/2016 | |
MONTREL SA | Apoderado | 27/09/2016 | |
MONTREL INGENIERIA INFORMATICA SA | Apoderado | 27/09/2016 | |
MONTREL INGENIERIA ELECTRICA SA | Apoderado | 27/09/2016 | |
MONTREL INGENIERIA ELECTRICA SA | Apoderado | 06/04/2009 | |
MONTREL INGENIERIA INFORMATICA SA | Apoderado | 06/04/2009 |
VINCULACIONES DE VIU BLANCH CONSUELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIU BLANCH CONSUELO
Empresa: MONTREL INGENIERIA ELECTRICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Viu Blanch Consuelo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6678 , F 165, S 8, H SE 81128, I/A 21 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-41
Empresa: MONTREL INGENIERIA ELECTRICA SA
Apoderado
- Viu Blanch Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5005 , F 221, S 8, H SE 81128, I/A 12 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-41
Empresa: MONTREL INGENIERIA INFORMATICA SA
Apoderado
- Viu Blanch Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008 , F 64, S 8, H SE 81142, I/A 10 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-41
Empresa: MONTREL SA
Apoderado
- Viu Blanch Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4721 , F 16, S 8, H SE 3548, I/A 36 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-41
Empresa: MONTREL SEGURIDAD SA
Apoderado
- Viu Blanch Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2907 , F 203, S 8, H SE 37394, I/A 7 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-41
Empresa: MONTREL INGENIERIA ELECTRICA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5005 , F 220, S 8, H SE 81128, I/A 11 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-41
Empresa: MONTREL INGENIERIA INFORMATICA SA
Apoderado
- Viu Blanch Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008 , F 60, S 8, H SE 81142, I/A 4 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-41
Empresa: MONTREL INGENIERIA ELECTRICA SA
Apoderado
- Viu Blanch Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5005 , F 217, S 8, H SE 81128, I/A 4 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-41
Empresa: MONTREL INGENIERIA ELECTRICA SA
Consejero
- Viu Blanch Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5005 , F 216, S 8, H SE 81128, I/A 3 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-41
Información de VIU BLANCH CONSUELO
Mostramos los datos de VIU BLANCH CONSUELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIU BLANCH CONSUELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos