VITORES ALACIA ROSA MARIA
Informe ejecutivo de VITORES ALACIA ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VITORES ALACIA ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BBVA EMPLEO NUEVE FP | Miem.Com.Ctr | 09/02/2009 | 30/10/2018 |
BBVA EMPLEO NUEVE FP | Secr.Com.Ctr | 09/02/2009 | 30/10/2018 |
VINCULACIONES DE VITORES ALACIA ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VITORES ALACIA ROSA MARIA
Empresa: BBVA EMPLEO NUEVE FP
Miem.Com.Ctr
- Vitores Alacia Rosa Maria
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Vitores Alacia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16793 , F 177, S 8, H M 286929, I/A 14 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28
Empresa: BBVA EMPLEO NUEVE FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Vitores Alacia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16793 , F 177, S 8, H M 286929, I/A 13 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-28
Empresa: BBVA EMPLEO NUEVE FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Rodriguez Jose Luis
- Hernandez Hernandez Francisco
- Piñeiro Carrillo Pedro-luis
- Soriano Tortosa Enrique
- Vitores Alacia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16793 , F 131, S 8, H M 286929, I/A 12 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
Empresa: BBVA EMPLEO NUEVE FP
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Vitores Alacia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16793 , F 130, S 8, H M 286929, I/A 11 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-28
Información de VITORES ALACIA ROSA MARIA
Mostramos los datos de VITORES ALACIA ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VITORES ALACIA ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos