VITINI LOPEZ MARIA-GUADALUPE
Informe ejecutivo de VITINI LOPEZ MARIA-GUADALUPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VITINI LOPEZ MARIA-GUADALUPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERROZATE 2001 SL | Administrador Unico | 26/10/2009 |
VINCULACIONES DE VITINI LOPEZ MARIA-GUADALUPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VITINI LOPEZ MARIA-GUADALUPE
Empresa: COMERCIAL AUTOMOVILISTA IRUNESA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Vitini Lopez Julio-augusto
- Vitini Lopez Maria-guadalupe
- Vitini Lopez Matilde-margarita
Liquidador
Presidente
Secretario
- Vitini Lopez Maria-guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 85, S 8, H SS 20052, I/A 4 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-20
Empresa: NIETOS DE BLAS LOPEZ SL
Administrador Solidario
- Vitini Lopez Maria-guadalupe
- Vitini Lopez Matilde-margarita
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 140, S 8, H SS 18039, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Empresa: CAISA COMERCIAL DE AUTOMOVILES SL
Administrador Solidario
- Lopez Zarate Maria Pilar
- Vitini Garcia Francisco Javier
- Vitini Lopez Julio-augusto
- Vitini Lopez Maria-guadalupe
- Vitini Lopez Matilde-margarita
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1392 , F 44, S 8, H SS 7602, I/A 4 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-20
Empresa: ERROZATE 2001 SL
Administrador Unico
- Vitini Lopez Maria-guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 73, S 8, H SS 20050, I/A 3 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-20
Empresa: ERROZATE 2001 SL
Administrador Mancomunado
- Vitini Lopez Julio-augusto
- Vitini Lopez Maria-guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1933 , F 73, S 8, H SS 20050, I/A 3 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-20
Información de VITINI LOPEZ MARIA-GUADALUPE
Mostramos los datos de VITINI LOPEZ MARIA-GUADALUPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VITINI LOPEZ MARIA-GUADALUPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos