VITERI SOLAUN PAUL
Informe ejecutivo de VITERI SOLAUN PAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VITERI SOLAUN PAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFEMO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA | Consejero | 06/06/2011 | 16/05/2023 |
AFEMO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA | Consejero Delegado | 06/06/2011 | 16/05/2023 |
VINCULACIONES DE VITERI SOLAUN PAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VITERI SOLAUN PAUL
Empresa: AFEMO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
Consejero Delegado
- Viteri Solaun Paul
Consejero
- Blanco Olavarrieta Jesus Maria
- Garcia Pereira Manuel Angel
- Morera Vallejo Antonio
- Viteri Solaun Paul
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5210 , F 125, S 8, H SE 85564, I/A 9 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-41
Empresa: AFEMO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
Consejero Delegado
- Viteri Solaun Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5210 , F 124, S 8, H SE 85564, I/A 8 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-41
Empresa: AFEMO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
Consejero Delegado
- Viteri Solaun Paul
Consejero
- Blanco Olavarrieta Jesus Maria
- Garcia Pereira Manuel Angel
- Morera Vallejo Antonio
- Viteri Solaun Paul
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5210 , F 124, S 8, H SE 85564, I/A 7 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-41
Empresa: AFEMO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
Consejero Delegado
- Viteri Solaun Paul
Consejero
- Viteri Solaun Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5210 , F 122, S 8, H SE 85564, I/A 3 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-41
Información de VITERI SOLAUN PAUL
Mostramos los datos de VITERI SOLAUN PAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VITERI SOLAUN PAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos