VITALY ANTAO SONIA CATHERINE
Informe ejecutivo de VITALY ANTAO SONIA CATHERINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VITALY ANTAO SONIA CATHERINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOPHIPA CORPORATE SL | Administrador Solidario | 10/09/2024 | |
OP TECHNICAL CENTER SL | Apoderado | 30/03/2015 | |
PLASTICOS INYECTABLES ONPROJEK SL | Apoderado | 07/07/2011 |
VINCULACIONES DE VITALY ANTAO SONIA CATHERINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VITALY ANTAO SONIA CATHERINE
Empresa: JOPHIPA CORPORATE SL
Administrador Solidario
- Antao Joaquim Manuel
- Vitaly Antao Sonia Catherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 67171, I/A 5 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-36
Empresa: JOPHIPA CORPORATE SL
Administrador Unico
- Vitaly Antao Sonia Catherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 67171, I/A 5 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-36
Empresa: JOPHIPA CORPORATE SL
Administrador Unico
- Vitaly Antao Sonia Catherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916 , F 62, S 8, H OR 16843, I/A 1 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-32
Empresa: OP TECHNICAL CENTER SL
Apoderado
- Vitaly Antao Sonia Catherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029, L 4029, F 21, S 8, H PO 58219, I/A 2 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-36
Empresa: PLASTICOS INYECTABLES ONPROJEK SL
Apoderado
- Vitaly Antao Sonia Catherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 117, S 8, H OR 11467, I/A 4 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-32
Información de VITALY ANTAO SONIA CATHERINE
Mostramos los datos de VITALY ANTAO SONIA CATHERINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VITALY ANTAO SONIA CATHERINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos