VITALES MUÑOZ OSCAR
Informe ejecutivo de VITALES MUÑOZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VITALES MUÑOZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FALCK SERVICIOS SANITARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/06/2022 | 18/10/2022 |
ROCHINA MANTENIMIENTO SA | Apoderado | 03/02/2014 | 16/12/2015 |
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SA | Apoderado Solidario | 07/02/2014 | 24/08/2015 |
VINCULACIONES DE VITALES MUÑOZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VITALES MUÑOZ OSCAR
Empresa: FALCK SERVICIOS SANITARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Tusell Coloma Jordi
- Vitales Muñoz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47976 , F 225, S 8, H B 91483, I/A 55 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Empresa: FALCK SERVICIOS SANITARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Tusell Coloma Jordi
- Vitales Muñoz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47976 , F 223, S 8, H B 91483, I/A 54 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-08
Empresa: EMTE SERVICE SA
Apoderado Solidario
- Vitales Muñoz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44429 , F 108, S 8, H B 108797, I/A 83 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-08
Empresa: EMTE SERVICE SA
Apoderado Solidario
- Vitales Muñoz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42836 , F 165, S 8, H B 108797, I/A 69 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: ROCHINA MANTENIMIENTO SA
Apoderado
- Vitales Muñoz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9365, L 6647, F 212, S 8, H V 14713, I/A 70 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-46
Información de VITALES MUÑOZ OSCAR
Mostramos los datos de VITALES MUÑOZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VITALES MUÑOZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos