VITAL HUICI MIGUEL
Informe ejecutivo de VITAL HUICI MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE VITAL HUICI MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIDE ON PAMPLONA SL | Administrador Unico | 30/03/2021 | |
MIDA ENTERPRISES SL | Administrador Unico | 26/08/2020 |
VINCULACIONES DE VITAL HUICI MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VITAL HUICI MIGUEL
Empresa: RIDE IT PROJECTS SL
Liquidador
- Vital Huici Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 662095, I/A 4 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: RIDE IT PROJECTS SL
Administrador Unico
- Vital Huici Miguel
Liquidador
- Vital Huici Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 662095, I/A 4 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: HEMPICAL LABS SL
Liquidador Unico
- Vital Huici Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 168, S 8, H NA 39576, I/A 4 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-31
Empresa: HEMPICAL LABS SL
Administrador Unico
- Vital Huici Miguel
Liquidador Unico
- Vital Huici Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 168, S 8, H NA 39576, I/A 4 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-31
Empresa: RIDE ON CONSULTING SL
Consejero Delegado
- Vital Huici Miguel
Consejero
- Choraria Rahul Sunil Kumar
- Kutty Prabakaran Shivaprakasam
- Vital Huici Miguel
Presidente
Secretario
- Vital Huici Miguel
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 117, S 8, H NA 34779, I/A B (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-31
Empresa: RIDE ON PAMPLONA SL
Administrador Unico
- Vital Huici Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 182, S 8, H NA 40190, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-31
Empresa: RIDE ON CONSULTING SL
Consejero Delegado
- Vital Huici Miguel
Consejero
- Choraria Rahul Sunil Kumar
- Kutty Prabakaran Shivaprakasam
- Vital Huici Miguel
Presidente
Secretario
- Vital Huici Miguel
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 20, S 8, H NA 34779, I/A 14 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-31
Empresa: RIDE ON CONSULTING SL
Administrador Unico
- Vital Huici Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 20, S 8, H NA 34779, I/A 14 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-31
Empresa: MIDA ENTERPRISES SL
Administrador Unico
- Vital Huici Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 127, S 8, H NA 39654, I/A 1 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-31
Empresa: HEMPICAL LABS SL
Administrador Unico
- Vital Huici Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 166, S 8, H NA 39576, I/A 1 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-31
VER MAS ACTOS
Información de VITAL HUICI MIGUEL
Mostramos los datos de VITAL HUICI MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VITAL HUICI MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos