VISUS MATO ALICIA
Informe ejecutivo de VISUS MATO ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VISUS MATO ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUDERIA TARGA IBERIA SL | Administrador Unico | 05/04/2024 | |
EXPERTO CREDITE SL | Administrador Unico | 18/03/2024 |
VINCULACIONES DE VISUS MATO ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VISUS MATO ALICIA
Empresa: ESCUDERIA TARGA IBERIA SL
Administrador Unico
- Visus Mato Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42970 , F 69, S 8, H B 416644, I/A 18 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: EXPERTO CREDITE SL
Administrador Unico
- Visus Mato Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20111 , F 104, S 8, H M 355004, I/A 4 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: EXPERTO CREDITE SL
Administrador Solidario
- Pozo Alonso Jesus
- Visus Mato Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20111 , F 104, S 8, H M 355004, I/A 4 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: JAMMING AT JESUS ALLEY SL
Liquidador
- Visus Mato Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7818 , F 46, S 8, H M 126339, I/A 5 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Empresa: JAMMING AT JESUS ALLEY SL
Administrador Unico
- Visus Mato Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7818 , F 46, S 8, H M 126339, I/A 5 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Empresa: EXPERTO CREDITE SL
Administrador Solidario
- Pozo Alonso Jesus
- Visus Mato Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20111 , F 103, S 8, H M 355004, I/A 3 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Empresa: EXPERTO CREDITE SL
Administrador Unico
- Visus Mato Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20111 , F 103, S 8, H M 355004, I/A 3 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Empresa: ESPIRITU DE MONTJUIC SL
Administrador Unico
- Visus Mato Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42970 , F 69, S 8, H B 416644, I/A 15 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-08
Empresa: POZO BUGET SL
Administrador Unico
- Visus Mato Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42970 , F 68, S 8, H B 416644, I/A 14 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Empresa: EXPERTO CREDITE SL
Administrador Unico
- Visus Mato Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20111 , F 103, S 8, H M 355004, I/A 2 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-28
Información de VISUS MATO ALICIA
Mostramos los datos de VISUS MATO ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VISUS MATO ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos