VISIEDO TORIO MARIA BEATRIZ
Informe ejecutivo de VISIEDO TORIO MARIA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VISIEDO TORIO MARIA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEBASTOR SL | Administrador Unico | 27/12/2013 | 22/12/2017 |
TEBASTOR SL | Administrador Solidario | 18/01/2013 | 27/12/2013 |
VINCULACIONES DE VISIEDO TORIO MARIA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VISIEDO TORIO MARIA BEATRIZ
Empresa: TEBASTOR SL
Administrador Unico
- Visiedo Torio Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 54, S 8, H VA 1871, I/A 11 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-47
Empresa: TEBASTOR SL
Administrador Unico
- Visiedo Torio Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 54, S 8, H VA 1871, I/A 10 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-47
Empresa: TEBASTOR SL
Administrador Solidario
- Cantalapiedra Puelles Francisco
- Cantalapiedra Visiedo Laura
- Visiedo Torio Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 54, S 8, H VA 1871, I/A 10 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-47
Empresa: TEBASTOR SL
Administrador Solidario
- Cantalapiedra Puelles Francisco
- Visiedo Torio Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 54, S 8, H VA 1871, I/A 9 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-47
Información de VISIEDO TORIO MARIA BEATRIZ
Mostramos los datos de VISIEDO TORIO MARIA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VISIEDO TORIO MARIA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos