VISHNEVETSKAYA ANASTASIA
Informe ejecutivo de VISHNEVETSKAYA ANASTASIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VISHNEVETSKAYA ANASTASIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JONGER HOLDING SL | Apoderado | 12/11/2021 | |
DETO INVESTMENT TENERIFE SL | Apoderado | 07/04/2021 |
VINCULACIONES DE VISHNEVETSKAYA ANASTASIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VISHNEVETSKAYA ANASTASIA
Empresa: JONGER HOLDING SL
Apoderado
- Vishnevetskaya Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 100, S 8, H TF 60995, I/A 5 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-38
Empresa: DETO INVESTMENT TENERIFE SL
Apoderado
- Vishnevetskaya Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 75, S 8, H TF 57122, I/A 9 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Empresa: ISLA GANA SL
Liquidador
- Vishnevetskaya Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 177, S 8, H TF 52989, I/A 3 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-38
Empresa: ISLA GANA SL
Administrador Unico
- Vishnevetskaya Anastasia
Liquidador
- Vishnevetskaya Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 177, S 8, H TF 52989, I/A 3 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-38
Empresa: ISLA GANA SL
Administrador Unico
- Vishnevetskaya Anastasia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 174, S 8, H TF 52989, I/A 1 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-38
Información de VISHNEVETSKAYA ANASTASIA
Mostramos los datos de VISHNEVETSKAYA ANASTASIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VISHNEVETSKAYA ANASTASIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos