VISCASILLAS POWER ILEANA
Informe ejecutivo de VISCASILLAS POWER ILEANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VISCASILLAS POWER ILEANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES ELTI 2013 SL | Apoderado Solidario | 09/09/2019 | |
INVERSIONES ELTI 2013 SL | Apoderado Solidario | 25/10/2018 |
VINCULACIONES DE VISCASILLAS POWER ILEANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VISCASILLAS POWER ILEANA
Empresa: INVERSIONES ELTI 2013 SL
Apoderado Solidario
- Troccoli Valentina Sofia
- Viscasillas Power Ileana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1734 , F 135, S 8, H PM 34986, I/A 7 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-07
Empresa: INVERSIONES ELTI 2013 SL
Apoderado Solidario
- Troccoli Valentina Sofia
- Viscasillas Power Ileana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1734 , F 134, S 8, H PM 34986, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-07
Empresa: INVERSIONES ELTI 2013 SL
Administrador Unico
- Viscasillas Power Ileana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1734 , F 134, S 8, H PM 34986, I/A 5 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-07
Empresa: INVERSIONES ELTI 2013 SL
Administrador Unico
- Viscasillas Power Ileana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1734 , F 134, S 8, H PM 34986, I/A 4 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-07
Información de VISCASILLAS POWER ILEANA
Mostramos los datos de VISCASILLAS POWER ILEANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VISCASILLAS POWER ILEANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos