VISA SCHMIDT DANIEL
Informe ejecutivo de VISA SCHMIDT DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE VISA SCHMIDT DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEMILLAS BATLLE SA | REPR.143 RRM | 05/03/2024 | |
NAVOZYME MARITIME TECHNOLOGIES SL | Apoderado Solidario | 13/02/2023 | |
NAVOZYME MARITIME TECHNOLOGIES SL | REPR.143 RRM | 08/02/2023 | |
STOCK CORE SL | Administrador Solidario | 15/06/2022 | |
GESTORA DE GRANELES AGROALIMENTARIOS SL | REPR.143 RRM | 10/05/2022 | |
RIERA ROURA SL | REPR.143 RRM | 27/01/2022 | |
PASTISART SA | REPR.143 RRM | 28/09/2020 | |
BCNA DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL | REPR.143 RRM | 16/08/2018 | |
AVAMURA XXI SL | REPR.143 RRM | 09/03/2017 | |
R&D BCNA SL | REPR.143 RRM | 04/01/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VISA SCHMIDT DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VISA SCHMIDT DANIEL
Empresa: SEMILLAS BATLLE SA
REPR.143 RRM
- Torrelles Burgues Adria
- Visa Schmidt Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43850 , F 12, S 8, H B 2771, I/A 75 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-08
Empresa: NAVOZYME MARITIME TECHNOLOGIES SL
Apoderado Solidario
- Anjaney Purushottam Borwankar
- Visa Schmidt Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46951 , F 154, S 8, H B 536211, I/A 4 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-08
Empresa: NAVOZYME MARITIME TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46951 , F 153, S 8, H B 536211, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Empresa: NAVOZYME MARITIME TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Nadal Riera Ramon
- Visa Schmidt Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46951 , F 153, S 8, H B 536211, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Empresa: PASARTEPOR XXI SL
Administrador Solidario
- Albalate Garcia Joan
- Visa Schmidt Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47954 , F 7, S 8, H B 567404, I/A 3 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48139 , F 194, S 8, H B 573583, I/A 2 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Visa Schmidt Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48139 , F 194, S 8, H B 573583, I/A 2 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-08
Empresa: RIERA ROURA SL
Presidente
REPR.143 RRM
- Nadal Riera Ramon
- Vila Bajona David
- Visa Schmidt Daniel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 174, S 8, H B 393157, I/A 21 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Empresa: RIERA ROURA SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Nadal Riera Ramon
- Visa Schmidt Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41409 , F 174, S 8, H B 393157, I/A 21 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Visa Schmidt Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48139 , F 193, S 8, H B 573583, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
VER MAS ACTOS
Información de VISA SCHMIDT DANIEL
Mostramos los datos de VISA SCHMIDT DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VISA SCHMIDT DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos