VIRTOS LORENZO FRANCISCO
Informe ejecutivo de VIRTOS LORENZO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIRTOS LORENZO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VIRTOS SEOANE SA | Administrador Solidario | 26/04/2021 | |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VIRTOS SEOANE SA | Administrador Solidario | 13/01/2016 | |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VIRTOS SEOANE SA | Administrador Solidario | 29/11/2010 |
VINCULACIONES DE VIRTOS LORENZO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIRTOS LORENZO FRANCISCO
Consejero Delegado
- Seoane Sueiro Amado
- Virtos Lorenzo Francisco
Consejero
- Dominguez Colmenero Julia
- Fernandez Ferreiro Gertrudes
- Seoane Sueiro Amado
- Virtos Lorenzo Francisco
Presidente
Secretario
- Virtos Lorenzo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37988 , F 63, S 8, H B 314246, I/A 7 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-08
Administrador Solidario
- Seoane Sueiro Amado
- Virtos Lorenzo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 71, S 8, H B 42954, I/A 9 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
Administrador Solidario
- Seoane Sueiro Amado
- Virtos Lorenzo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 71, S 8, H B 42954, I/A 8 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Apoderado
- Fernandez Diaz Maria Elena
- Monge Alvarez Juan Jose
- Seoane Sueiro Amado
- Virtos Lorenzo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37988 , F 63, S 8, H B 314246, I/A 6 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Consejero Delegado
- Seoane Sueiro Amado
- Virtos Lorenzo Francisco
Presidente
Secretario
- Virtos Lorenzo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37988 , F 63, S 8, H B 314246, I/A 5 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-08
Administrador Solidario
- Seoane Sueiro Amado
- Virtos Lorenzo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 70, S 8, H B 42954, I/A 7 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08
Información de VIRTOS LORENZO FRANCISCO
Mostramos los datos de VIRTOS LORENZO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIRTOS LORENZO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos