VIRKKUNEN EEVA- LIISA
Informe ejecutivo de VIRKKUNEN EEVA- LIISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VIRKKUNEN EEVA- LIISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METSO ESPAÑA SA | Presidente | 25/06/2012 | 11/10/2023 |
METSO ESPAÑA SA | Consejero | 25/06/2012 | 11/10/2023 |
FORJAS DEL GUADALQUIVIR SL | Presidente | 17/02/2015 | 14/05/2019 |
FORJAS DEL GUADALQUIVIR SL | Consejero | 17/02/2015 | 14/05/2019 |
SANTA ANA DE BOLUETA GRINDING MEDIA SA | Presidente | 17/03/2015 | 14/05/2019 |
SANTA ANA DE BOLUETA GRINDING MEDIA SA | Consejero | 17/03/2015 | 14/05/2019 |
MOLY-COP SPAIN HOLDINGS SL | Presidente | 20/09/2013 | 13/02/2019 |
MOLY-COP SPAIN HOLDINGS SL | Consejero | 20/09/2013 | 13/02/2019 |
VINCULACIONES DE VIRKKUNEN EEVA- LIISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIRKKUNEN EEVA- LIISA
Empresa: METSO OUTOTEC ESPAÑA SA
Consejero
- Erkkila Elisa Kristiina
- Virkkunen Eeva- Liisa
Presidente
- Virkkunen Eeva- Liisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17198 , F 218, S 8, H M 52001, I/A 107 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Empresa: METSO ESPAÑA SA
Consejero
- Erkkila Elisa Kristiina
- Ponsbach Caroline Maud Christine
- Virkkunen Eeva- Liisa
Presidente
- Virkkunen Eeva- Liisa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17198 , F 216, S 8, H M 52001, I/A 102 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
Consejero
- Erkkila Elisa Kristiina
- Ponsbach Caroline Maud Christine
- Virkkunen Eeva- Liisa
Presidente
- Virkkunen Eeva- Liisa
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 51, S 8, H BI 5015,A , I/ 38 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-48
Empresa: FORJAS DEL GUADALQUIVIR SL
Consejero
- Erkkila Elisa Kristiina
- Fornaguera Alcala Felix Manuel
- Virkkunen Eeva- Liisa
Presidente
- Virkkunen Eeva- Liisa
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4900 , F 208, S 8, H BI 22837, I/A 22 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-48
Empresa: MOLY-COP SPAIN HOLDINGS SL
Consejero
- Erkkila Elisa Kristiina
- Fornaguera Alcala Felix Manuel
- Virkkunen Eeva- Liisa
Presidente
- Virkkunen Eeva- Liisa
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395 , F 193, S 8, H BI 62851, I/A 9 . (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-48
Empresa: METSO ESPAÑA SA
Consejero
- Ponsbach Caroline Maud Christine
- Virkkunen Eeva- Liisa
Presidente
- Virkkunen Eeva- Liisa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17198 , F 215, S 8, H M 52001, I/A 96 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Consejero
- Aminoff Ebba Erica
- Ponsbach Caroline Maud Christine
- Virkkunen Eeva- Liisa
Presidente
- Virkkunen Eeva- Liisa
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 201, S 8, H BI 5015,A , I/ 33 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-48
Empresa: FORJAS DEL GUADALQUIVIR SL
Consejero
- Aminoff Ebba Erica
- Fornaguera Alcala Felix Manuel
- Virkkunen Eeva- Liisa
Presidente
- Virkkunen Eeva- Liisa
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695, L 1, F 51, S 8, H BI 22837, I/A 17 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-48
Empresa: METSO SPAIN HOLDING SL
Consejero
- Aminoff Erica
- Ponsbach Caroline Maud Christine
- Virkkunen Eeva- Liisa
Presidente
- Virkkunen Eeva- Liisa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395 , F 188, S 8, H BI 62851, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-48
Empresa: METSO MINERALS ESPAÑA SA
Consejero
- Aminoff Ebba Erica
- Ponsbach Caroline Maud Christine
- Virkkunen Eeva- Liisa
Presidente
- Virkkunen Eeva- Liisa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17198 , F 208, S 8, H M 52001, I/A 85 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-28
Información de VIRKKUNEN EEVA- LIISA
Mostramos los datos de VIRKKUNEN EEVA- LIISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIRKKUNEN EEVA- LIISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos