VIRGILI ROVIRA MOISES
Informe ejecutivo de VIRGILI ROVIRA MOISES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIRGILI ROVIRA MOISES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITICULTORS 9MES SL | Administrador Unico | 27/05/2010 |
VINCULACIONES DE VIRGILI ROVIRA MOISES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIRGILI ROVIRA MOISES
Empresa: NUCE ECOLOGIC SL
Administrador Solidario
- Virgili Rovira Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2651 , F 182, S 8, H T 43401, I/A 2 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-43
Administrador Solidario
- Virgili Rovira Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39731 , F 133, S 8, H B 352863, I/A 2 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-08
Empresa: NUCE ECOLOGIC SL
Administrador Solidario
- Canton Pallares Carles
- Virgili Rovira Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2651 , F 181, S 8, H T 43401, I/A 1 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-43
Empresa: VITICULTORS 9MES SL
Administrador Unico
- Virgili Rovira Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 110, S 8, H T 41504, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-43
Información de VIRGILI ROVIRA MOISES
Mostramos los datos de VIRGILI ROVIRA MOISES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIRGILI ROVIRA MOISES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos