VIRGILI PASCUAL GEORGINA
Informe ejecutivo de VIRGILI PASCUAL GEORGINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIRGILI PASCUAL GEORGINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TASHMINA 99 SL | Apoderado | 17/06/2024 | |
ALT DE SANT PERE 4 SL | Administrador Solidario | 02/05/2023 | |
VIRGOLA 21 SL | Apoderado Solidario | 30/09/2021 |
VINCULACIONES DE VIRGILI PASCUAL GEORGINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIRGILI PASCUAL GEORGINA
Empresa: VIRGOLA 21 SL
Administrador Mancomunado
- Carilla Sanz Francisco Javier
- Virgili Pascual Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 57344, I/A 3 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-43
Empresa: TASHMINA 99 SL
Apoderado
- Virgili Pascual Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 19183, I/A 12 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-43
Empresa: ALT DE SANT PERE 4 SL
Administrador Solidario
- Virgili Pascual Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3269 , F 22, S 8, H T 57393, I/A 2 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-43
Empresa: VIRGOLA 21 SL
Apoderado Solidario
- Carilla Sanz Francisco Javier
- Virgili Pascual Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267 , F 10, S 8, H T 57344, I/A 2 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-43
Empresa: VIRGOLA 21 SL
Administrador Mancomunado
- Carilla Sanz Francisco Javier
- Virgili Pascual Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267 , F 9, S 8, H T 57344, I/A 1 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-43
Empresa: EL BALCON AMARILLO SL
Administrador Unico
- Virgili Pascual Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 181, S 8, H T 52931, I/A 3 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-43
Empresa: O.S.V.I.P. 2014 SL
Administrador Unico
- Virgili Pascual Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2839 , F 82, S 8, H T 47390, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-43
Empresa: EL BALCON AMARILLO SL
Administrador Unico
- Virgili Pascual Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 181, S 8, H T 52931, I/A 2 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-43
Empresa: EL BALCON AMARILLO SL
Administrador Solidario
- Ballesteros Romero Alodina
- Virgili Pascual Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 181, S 8, H T 52931, I/A 2 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-43
Empresa: O.S.V.I.P. 2014 SL
Administrador Unico
- Virgili Pascual Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2839 , F 81, S 8, H T 47390, I/A 2 (18/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-43
VER MAS ACTOS
Información de VIRGILI PASCUAL GEORGINA
Mostramos los datos de VIRGILI PASCUAL GEORGINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIRGILI PASCUAL GEORGINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos