VIOT ALDRIC MAX JACQUES
Informe ejecutivo de VIOT ALDRIC MAX JACQUES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIOT ALDRIC MAX JACQUES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECU INVESTMENTS 2018 SL | Administrador Mancomunado | 19/03/2019 | |
ZUMARAN INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 24/07/2018 |
VINCULACIONES DE VIOT ALDRIC MAX JACQUES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIOT ALDRIC MAX JACQUES
Empresa: RIGLOS BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez-montenegro Klindworth German
- Herranz Rodriguez Eduardo
- Viot Aldric Max Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30927 , F 57, S 8, H M 556650, I/A 16 (28/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Empresa: OLAEN BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez-montenegro Klindworth German
- Herranz Rodriguez Eduardo
- Viot Aldric Max Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30927 , F 66, S 8, H M 556651, I/A 11 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: TECU INVESTMENTS 2018 SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez-montenegro Klindworth German
- Herranz Rodriguez Eduardo
- Viot Aldric Max Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37384 , F 71, S 8, H M 666536, I/A 2 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
Empresa: RIGLOS BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- Viot Aldric Max Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30927 , F 55, S 8, H M 556650, I/A 10 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Empresa: OLAEN BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- Viot Aldric Max Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30927 , F 65, S 8, H M 556651, I/A 9 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Empresa: ZUMARAN INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Viot Aldric Max Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30927 , F 49, S 8, H M 556649, I/A 13 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Información de VIOT ALDRIC MAX JACQUES
Mostramos los datos de VIOT ALDRIC MAX JACQUES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIOT ALDRIC MAX JACQUES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos