VIORICA POPOVICI
Informe ejecutivo de VIORICA POPOVICI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VIORICA POPOVICI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REBY ORLY SL | Administrador Unico | 27/07/2023 | |
VIOFRAN VALLES SL | Administrador Unico | 20/01/2015 | |
CLENER SL | Apoderado | 09/05/2013 |
VINCULACIONES DE VIORICA POPOVICI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIORICA POPOVICI
Empresa: REBY ORLY SL
Administrador Unico
- Viorica Popovici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47387 , F 64, S 8, H B 550266, I/A 2 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-08
Empresa: BERRY WOLF THE ARTIST SL
Administrador Solidario
- Rebeca Dragos
- Viorica Popovici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44703 , F 32, S 8, H B 463968, I/A 3 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Empresa: STACK-CUP IBERICA SL
Administrador
- Viorica Popovici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44103 , F 83, S 8, H B 447034, I/A 2 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-08
Empresa: ICAFRAN PRODUCTOS INNOVADORES SL
Administrador Unico
- Viorica Popovici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 7, S 8, H B 437849, I/A 3 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-08
Empresa: EXPERTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Martinez Noemi
- Viorica Popovici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42905 , F 68, S 8, H B 418321, I/A 7 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-08
Empresa: EXPERTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Martinez Noemi
- Viorica Popovici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42905 , F 67, S 8, H B 418321, I/A 6 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
Empresa: BERRY WOLF THE ARTIST SL
Administrador Solidario
- Rebeca Dragos
- Viorica Popovici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44703 , F 31, S 8, H B 463968, I/A 1 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-08
Empresa: VIOFRAN VALLES SL
Administrador Unico
- Viorica Popovici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44633 , F 91, S 8, H B 461860, I/A 1 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-08
Empresa: EXPERTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS SL
Administrador Unico
- Viorica Popovici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42905 , F 67, S 8, H B 418321, I/A 5 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-08
Empresa: STACK-CUP IBERICA SL
Administrador
- Viorica Popovici
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44103 , F 83, S 8, H B 447034, I/A 1 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-08
VER MAS ACTOS
Información de VIORICA POPOVICI
Mostramos los datos de VIORICA POPOVICI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIORICA POPOVICI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos